Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Milovan Beljin (bis 30.06.1978) | 07.09.1936 | ||||
Torwart | |||||
Karlheinz Volz (bis 30.06.1980) | 30.03.1947 | ||||
Jürgen Grün (bis 30.06.1980) | 10.04.1944 | ||||
Manfred Koch (bis 30.06.1976) | 25.08.1954 | ||||
Klaus Reinhardt (bis 30.06.1976) | 20.02.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Hubert Klein (bis 30.06.1981) | 31.08.1955 | ||||
Peter Rübenach (bis 30.06.1980) | 16.09.1947 | ||||
Bernd Schmidt (bis 30.06.1980) | 07.11.1955 | ||||
Peter Koch (bis 30.06.1979) | 03.11.1950 | ||||
Klaus-Peter Stahl (bis 30.06.1978) | 28.05.1946 | ||||
Dieter Gebert (bis 30.06.1977) | 14.11.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Richard Engel (bis 30.06.1979) | 02.10.1946 | ||||
Horst Trimhold (bis 30.06.1978) | 04.02.1941 | ||||
Karl Walter (bis 30.06.1978) | 08.02.1950 | ||||
Günter Kirch (bis 30.06.1977) | 01.10.1948 | ||||
Michael Czyzewski (bis 30.06.1976) | 13.12.1950 | ||||
Waldemar Pagojus (bis 30.06.1976) | 18.05.1950 | ||||
Sturm | |||||
Hubert Genz (bis 30.06.1977) | 03.09.1949 | ||||
Gerhard Lenz (bis 30.06.1977) | 07.04.1952 | ||||
Wolfgang Metzler (bis 31.10.1976) | 23.06.1952 | ||||
Werner Thelen (bis 30.06.1976) | 08.07.1947 | ||||
Heiko Racky (bis 30.06.1976) | 01.10.1946 | ||||
Michael Bordt (bis 30.06.1976) | 18.08.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.08.1975 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.08.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |