Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Georg Keßler (bis 30.06.1977) | 23.09.1932 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Eder (bis 27.10.1979) | 14.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Horst Wolter (bis 30.06.1977) | 08.06.1942 | ||||
Thomas Zander (bis 30.06.1976) | 10.08.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Holger Brück (bis 30.06.1981) | 30.09.1947 | ||||
Jürgen Diefenbach (bis 30.06.1981) | 27.03.1956 | ||||
Uwe Kliemann (bis 30.06.1980) | 30.06.1949 | ||||
Michael Sziedat (bis 30.06.1980) | 22.08.1952 | ||||
Hans Weiner (bis 30.06.1979) | 29.11.1950 | ||||
Frank Hanisch (bis 30.06.1977) | 06.11.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Sidka (bis 30.06.1980) | 26.05.1954 | ||||
Ole Rasmussen (ab 01.01.1976) (bis 30.06.1980) | 19.03.1952 | ||||
Erich Beer (bis 30.06.1979) | 09.12.1946 | ||||
Erwin Hermandung (bis 30.06.1977) | 25.08.1944 | ||||
Stef Walbeek (bis 28.02.1976) | 06.05.1948 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Grau (bis 30.06.1978) | 27.10.1947 | ||||
Lorenz Horr (bis 30.06.1977) | 27.09.1942 | ||||
Detlev Szymanek (bis 31.10.1976) | 16.04.1954 | ||||
Erwin Kostedde (bis 30.06.1976) | 21.05.1946 | ||||
Benno Magnusson (bis 30.06.1976) | 04.02.1953 | ||||
Karl-Michael Wohlfahrt (bis 30.06.1976) | 27.04.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
1 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.12.1975 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.01.1976 00:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.04.1976 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.04.1976 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 04.05.1976 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |