Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Schafstall (ab 19.03.1976) (bis 30.06.1976) | 22.02.1937 | ||||
Willibert Kremer (bis 18.03.1976) | 15.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Gerhard Heinze (bis 30.06.1983) | 30.11.1948 | ||||
Wolfgang Schreiner (bis 30.06.1982) | 11.04.1957 | ||||
Dietmar Linders (bis 30.06.1976) | 20.11.1940 | ||||
Martin Holscher (bis 30.06.1976) | 22.12.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Bernard Dietz (bis 30.06.1982) | 22.03.1948 | ||||
Kees Bregman (bis 30.06.1979) | 08.08.1947 | ||||
Michael Bella (bis 30.06.1978) | 29.09.1945 | ||||
Detlef Pirsig (bis 30.06.1977) | 22.10.1945 | ||||
Klaus Rach (bis 30.06.1976) | 01.09.1955 | ||||
Siegfried Sonntag (bis 30.06.1976) | 17.10.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Herbert Büssers (bis 30.06.1984) | 30.10.1949 | ||||
Kurt Jara (bis 30.06.1980) | 14.10.1950 | ||||
Theo Bücker (bis 30.06.1978) | 10.07.1948 | ||||
Klaus Bruckmann (bis 30.06.1977) | 09.10.1953 | ||||
Werner Schneider (bis 30.06.1977) | 26.07.1954 | ||||
Lothar Schneider (bis 30.06.1976) | 03.12.1953 | ||||
Uwe Montelett (bis 30.06.1976) | 24.07.1956 | ||||
Bernd Lehmann (bis 31.10.1975) | 01.09.1947 | ||||
Sturm | |||||
Rudolf Seliger (bis 30.06.1983) | 20.09.1951 | ||||
Ronnie Worm (bis 30.06.1979) | 07.10.1953 | ||||
Klaus Thies (bis 30.06.1977) | 25.10.1950 | ||||
Lothar Pufahl (bis 30.06.1976) | 17.07.1956 | ||||
Achim Jonientz (bis 30.06.1976) | 22.12.1956 | ||||
Walter Krause (bis 30.11.1975) | 08.05.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.08.1975 00:00 Uhr |
2 : 10 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 12.12.1975 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |