Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Dröge (bis 30.06.1976) | |||||
Torwart | |||||
Dieter Felbier (bis 30.06.1976) | 14.03.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Rainer Hotopp (bis 30.06.1976) | 23.03.1951 | ||||
Wolfgang Pleyer (bis 30.06.1976) | 06.07.1948 | ||||
Werner Schaar (bis 30.06.1976) | 19.05.1948 | ||||
Rainer Struckmann (bis 30.06.1976) | 09.05.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl-Heinz Noldt (bis 30.06.1980) | 01.10.1952 | ||||
Helmut Blieske (bis 30.06.1976) | 01.02.1945 | ||||
Detlef Dirks (bis 30.06.1976) | 25.06.1951 | ||||
Reinhold Specht (bis 30.06.1976) | 15.07.1951 | ||||
Manfred Thome (bis 30.06.1976) | 15.05.1948 | ||||
Sturm | |||||
Claus Brune (bis 30.06.1976) | 01.10.1949 | ||||
Hans-Peter Gummlich (bis 30.06.1976) | 06.04.1950 | ||||
Norbert Busch (bis 30.06.1976) | 26.03.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 01.08.1975 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |