Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudi Faßnacht (ab 10.09.1975) (bis 21.02.1977) | 28.12.1934 | ||||
Detlev Brüggemann (bis 03.09.1975) | 11.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Gerhard Welz (bis 30.06.1977) | 01.02.1945 | ||||
Dietmar Gielke (bis 30.06.1976) | 09.12.1953 | ||||
Manfred Recknagel (bis 30.06.1976) | 20.05.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Karl Heinz Krekeler (bis 30.06.1981) | 19.07.1951 | ||||
Horst Angel (bis 30.06.1980) | 13.05.1952 | ||||
Rolf Grünther (bis 30.06.1979) | 11.02.1951 | ||||
Dieter Meis (bis 30.06.1977) | 28.04.1948 | ||||
Hans-Werner Moors (bis 30.06.1976) | 24.07.1950 | ||||
Werner Huber (bis 30.06.1976) | 22.11.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Edmund Kaczor (ab 03.10.1975) (bis 31.12.1979) | 24.12.1956 | ||||
Benno Möhlmann (bis 30.06.1978) | 01.08.1954 | ||||
Rolf Blau (bis 30.06.1977) | 21.05.1952 | ||||
Wolfgang Loos (bis 30.06.1977) | 06.08.1955 | ||||
Sturm | |||||
Werner Fuchs (bis 30.06.1980) | 25.10.1948 | ||||
Günter Karbowiak (bis 30.06.1977) | 05.03.1949 | ||||
Eckhard Deterding (bis 30.06.1976) | 13.04.1948 | ||||
Bernd Kipp (bis 30.06.1976) | 12.08.1948 | ||||
Klaus-Dieter Jank (ab 16.09.1975) (bis 30.06.1976) | 23.11.1952 | ||||
Salem Halilhodžić (bis 30.06.1976) | 05.07.1944 | ||||
Horst Pleyer (bis 30.06.1976) | 02.08.1952 | ||||
Pedro Milasincic (bis 30.11.1975) | 20.06.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.08.1975 00:00 Uhr |
7 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 14.10.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 12.12.1975 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.01.1976 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |