Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ivica Horvat (bis 26.09.1976) | 16.07.1926 | ||||
Torwart | |||||
Heinz Blasey (bis 30.06.1978) | 01.01.1948 | ||||
Jürgen Rynio (bis 30.06.1976) | 01.04.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Hartmut Huhse (bis 30.06.1979) | 22.08.1952 | ||||
Gerd Wieczorkowski (bis 30.06.1979) | 24.07.1948 | ||||
Gerd Wörmer (bis 30.06.1978) | 28.08.1944 | ||||
Hans-Günter Neues (bis 04.12.1977) | 14.11.1950 | ||||
Eberhard Strauch (bis 30.06.1977) | 07.01.1948 | ||||
Andreas Skrzyszowski (bis 30.06.1977) | 30.05.1957 | ||||
Klaus Senger (bis 30.06.1976) | 19.10.1945 | ||||
Hermann Erlhoff (bis 30.06.1976) | 22.12.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Dörre (bis 30.06.1978) | 14.11.1946 | ||||
Günter Fürhoff (bis 30.06.1978) | 06.10.1947 | ||||
Dieter Bast (bis 30.06.1977) | 28.08.1951 | ||||
Werner Lorant (bis 30.06.1977) | 21.11.1948 | ||||
Uwe Finnern (bis 30.06.1976) | 02.04.1952 | ||||
Sturm | |||||
Horst Hrubesch (bis 30.06.1978) | 17.04.1951 | ||||
Hermann Lindner (bis 15.08.1976) | 16.01.1953 | ||||
Manfred Burgsmüller (bis 30.06.1976) | 22.12.1949 | ||||
Ente Lippens (bis 30.06.1976) | 10.11.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |