Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Witte (ab 25.11.1975) (bis 30.06.1976) | 15.07.1941 | ||||
Karlheinz Feldkamp (bis 25.11.1975) | 02.06.1934 | ||||
Torwart | |||||
Rolf Brandt (bis 30.06.1980) | 20.08.1953 | ||||
Klaus Kozicki (bis 30.06.1978) | 31.10.1949 | ||||
Manfred Behrendt (bis 30.06.1976) | 02.10.1950 | ||||
Jupp Koitka (bis 15.05.1976) | 12.02.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Helmut Zyla (bis 30.06.1982) | 16.11.1952 | ||||
Rudi Klimke (bis 30.06.1980) | 11.01.1950 | ||||
Peter Diekämper (bis 30.06.1979) | 11.05.1957 | ||||
Karl-Georg Eickhoff (bis 30.06.1979) | 24.09.1950 | ||||
Reinhold Klee (bis 30.06.1978) | 27.11.1947 | ||||
Uwe Erkenbrecher (bis 30.06.1977) | 14.11.1954 | ||||
Bernd Gräwe (bis 30.06.1977) | 14.11.1948 | ||||
Werner Kontny (bis 30.06.1976) | 01.05.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Hünerlage (bis 30.06.1982) | 18.01.1956 | ||||
Thomas Frigger (bis 30.06.1978) | 19.04.1953 | ||||
Carlos Babington (bis 16.05.1978) | 20.09.1949 | ||||
Lothar Kobluhn (bis 30.06.1977) | 12.04.1943 | ||||
Heinrich Hippler (bis 30.06.1977) | 11.04.1949 | ||||
Dieter Richard (bis 30.06.1977) | 21.04.1952 | ||||
Norbert Grede (bis 30.11.1976) | 31.12.1945 | ||||
Heinz Jebram (bis 30.06.1976) | 06.08.1943 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Drews (ab 01.01.1976) (bis 31.12.1987) | 26.04.1954 | ||||
Ewald Hammes (bis 30.06.1980) | 04.08.1950 | ||||
Peter Wloka (bis 30.06.1979) | 16.07.1953 | ||||
Helmut Horsch (bis 30.06.1979) | 12.10.1948 | ||||
Jürgen Jendrossek (bis 30.06.1977) | 24.02.1948 | ||||
Detlef Rosellen (bis 30.06.1977) | 31.10.1946 | ||||
Walter Krause (ab 01.12.1975) (bis 30.06.1976) | 08.05.1953 | ||||
Wolfgang Schmitt (bis 30.06.1976) | 27.04.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 14.12.1975 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |