Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Eppenhoff (bis 30.06.1976) | 19.05.1919 | ||||
Heinz Sewina (ab 30.04.1976) (bis 30.06.1976) | |||||
Hans-Wilhelm Loßmann (bis 29.04.1976) | 04.04.1936 | ||||
Torwart | |||||
Peter Endrulat (bis 30.06.1976) | 10.08.1954 | ||||
Günter Dobslaw (bis 30.06.1976) | 07.02.1955 | ||||
Meinhardt Erken (bis 30.06.1976) | 29.06.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Koschmieder (bis 30.06.1981) | 01.01.1948 | ||||
Erwin Häming (bis 30.06.1980) | 27.10.1953 | ||||
Lutz Philipp (bis 30.06.1977) | 22.05.1949 | ||||
Werner Apitzsch (bis 30.06.1976) | 10.03.1952 | ||||
Karl-Heinz Korte (bis 30.06.1976) | 01.04.1948 | ||||
Hugo Lütkebohmert (bis 30.06.1976) | 02.06.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gisbert Horsthemke (bis 30.06.1981) | 26.01.1953 | ||||
Jürgen Mauthe (bis 30.06.1977) | 04.01.1950 | ||||
Peter Anders (bis 30.06.1976) | 07.11.1949 | ||||
Gerd Deutschmann (bis 30.06.1976) | 30.11.1949 | ||||
Karl-Heinz Porschke (bis 30.06.1976) | 14.09.1948 | ||||
Detlef Schramm (bis 30.06.1976) | 31.01.1951 | ||||
Karl-Heinz Seidenkranz (bis 30.06.1976) | 12.03.1943 | ||||
Sturm | |||||
Gisbert Paus (bis 30.06.1980) | 04.08.1955 | ||||
Dieter Walter (bis 30.06.1980) | 25.07.1948 | ||||
Uwe Kolitsch (bis 30.06.1976) | 16.12.1949 | ||||
Hans-Peter Petek (bis 30.06.1976) | 05.01.1955 | ||||
Georg Schymetzek (bis 30.06.1976) | 25.07.1947 | ||||
Hubert Tenbrink (bis 30.06.1976) | 31.07.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.08.1975 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |