Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Cieslarczyk (bis 30.06.1977) | 03.05.1937 | ||||
Torwart | |||||
Roland Kastner (bis 31.12.1994) | 27.12.1956 | ||||
Peter Löwer (bis 30.06.1981) | 10.11.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Bernhard Bergmann (bis 30.06.1983) | 23.12.1948 | ||||
Hermann Grabmeier (bis 30.06.1983) | 12.06.1952 | ||||
Wolfgang Lausen (bis 30.06.1980) | 25.02.1950 | ||||
Viggo Jensen (bis 30.06.1978) | 15.09.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Heinlein (bis 30.06.1980) | 23.12.1953 | ||||
Helmut Klump (bis 30.06.1980) | 13.08.1948 | ||||
Siegfried Grimm (bis 30.06.1979) | 01.12.1947 | ||||
Fritz Heubeck (bis 30.06.1979) | 10.07.1949 | ||||
Gerhard Schäfer (bis 30.06.1979) | 14.04.1952 | ||||
Lorenz Hilkes (ab 06.10.1975) (bis 30.06.1977) | 31.08.1950 | ||||
Heinz Popp (bis 30.06.1977) | 14.09.1952 | ||||
Klaus Dennerlein (bis 30.06.1976) | 09.04.1950 | ||||
Gerd Efferenn (bis 30.06.1976) | 16.06.1949 | ||||
Sturm | |||||
Erich Unger (bis 30.06.1978) | 26.08.1951 | ||||
Paul Broh (bis 30.06.1977) | 10.03.1951 | ||||
Jürgen Detsch (bis 30.06.1976) | 27.07.1947 | ||||
Werner Hofmann (bis 30.06.1976) | 31.08.1951 | ||||
Gerhard Bopp (bis 31.12.1975) | 06.01.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.08.1975 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.08.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.10.1975 00:00 Uhr |
7 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.12.1975 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |