Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Herbert Binkert (bis 30.06.1977) | 03.09.1923 | ||||
Co-Trainer | |||||
Horst Berg (bis 30.06.1977) | 08.09.1941 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Stars (bis 30.06.1977) | 24.06.1948 | ||||
Klaus Bedomsky (bis 30.06.1976) | |||||
Wolfgang Getrost (bis 30.06.1976) | 28.05.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Werner Kremer (bis 30.06.1981) | 17.10.1945 | ||||
Roland Latz (bis 30.06.1980) | 18.11.1949 | ||||
Werner Martin (bis 30.06.1977) | 28.02.1949 | ||||
Klaus Hommrich (bis 30.06.1977) | 17.10.1950 | ||||
Gerd Paulus (bis 30.06.1977) | 31.12.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Walter Spohr (bis 30.06.1981) | 05.03.1948 | ||||
Peter Piroth (bis 30.06.1980) | 19.10.1951 | ||||
Gerd Werthmüller (bis 30.06.1977) | 04.11.1948 | ||||
Jürgen Janz (bis 30.06.1977) | 30.11.1950 | ||||
Ralf Schmitt (bis 30.06.1977) | 19.01.1953 | ||||
Raimund Theobald (bis 30.06.1977) | 02.03.1954 | ||||
Marian Ossadnik (bis 30.06.1976) | 30.12.1949 | ||||
Sturm | |||||
Horst Schauß (bis 30.06.1977) | 06.11.1945 | ||||
Paul Scheermann (bis 30.06.1977) | 18.03.1949 | ||||
Gerd Warken (bis 30.06.1977) | 05.03.1951 | ||||
Gerhard Weber (bis 30.06.1977) | 10.07.1948 | ||||
Karl-Heinz Granitza (bis 12.09.1976) | 01.11.1951 | ||||
Helmut Schuchmann (bis 30.06.1976) | 15.05.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.12.1975 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.02.1976 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.04.1976 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.04.1976 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |