Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Antun Rudinski (bis 18.10.1977) | 01.10.1937 | ||||
Torwart | |||||
Walter Pradt (bis 30.06.1985) | 12.04.1949 | ||||
Ulrich Gelhard (bis 30.06.1976) | 26.05.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Sebert (bis 30.06.1987) | 29.05.1948 | ||||
Oskar Bauer (bis 30.06.1984) | 24.09.1956 | ||||
Paul Steiner (bis 30.06.1979) | 23.01.1957 | ||||
Werner Adler (bis 30.06.1977) | 31.12.1946 | ||||
Klaus Link (bis 30.06.1976) | 05.06.1948 | ||||
Slobodan Jovanić (bis 30.06.1976) | 06.10.1946 | ||||
Heinrich Schnitzer (bis 30.06.1976) | 01.09.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Böhni (bis 30.06.1984) | 06.03.1948 | ||||
Michael Schüßler (bis 30.06.1981) | 05.12.1956 | ||||
Peter Schneider (bis 30.06.1979) | 01.03.1943 | ||||
Reiner Hollich (bis 30.06.1978) | 11.11.1955 | ||||
Werner Heck (bis 30.06.1977) | 21.04.1955 | ||||
Karl-Heinz Mießmer (bis 30.06.1977) | 14.03.1947 | ||||
Walter Duttenhofer (bis 30.06.1976) | 07.03.1945 | ||||
Volker Rohr (bis 30.06.1976) | 26.12.1947 | ||||
Dieter Soyez (bis 30.06.1976) | 31.10.1950 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Harm (bis 30.06.1980) | 11.06.1950 | ||||
Bernd Bartels (bis 30.06.1977) | 25.05.1950 | ||||
Reinhold Gölz (bis 30.06.1977) | 07.02.1952 | ||||
Urban Klausmann (bis 30.06.1976) | 29.06.1952 | ||||
Ernst Martin (bis 30.06.1976) | 09.10.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.12.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |