Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Lucas (bis 23.12.1978) | 10.08.1920 | ||||
Torwart | |||||
Bernhard Hartmann (bis 30.06.1979) | 25.05.1947 | ||||
Manfred Eiben (bis 30.06.1978) | 21.11.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Alfred Kohlhäufl (bis 30.06.1979) | 10.10.1946 | ||||
Willi Bierofka (bis 30.06.1979) | 21.01.1953 | ||||
Hans Reich (bis 30.06.1976) | 10.07.1942 | ||||
Hans-Dieter Seelmann (bis 30.06.1976) | 18.09.1952 | ||||
Wolfgang Ling (bis 30.06.1976) | 24.09.1950 | ||||
Heinz Lubanski (bis 30.06.1976) | 08.08.1948 | ||||
Werner Luxi (bis 30.06.1976) | 27.08.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alfred Herberth (bis 30.06.1981) | 26.12.1955 | ||||
Hans Haunstein (bis 30.06.1979) | 07.08.1950 | ||||
Jan-Hoiland Nielsen (bis 30.06.1979) | 15.01.1952 | ||||
Jimmy Hartwig (bis 30.06.1978) | 05.10.1954 | ||||
Peter Falter (ab 11.12.1975) (bis 30.06.1978) | 10.12.1949 | ||||
Fritz Bischoff (bis 30.06.1977) | 03.07.1949 | ||||
Norbert Starzak (bis 30.06.1976) | 27.08.1950 | ||||
Hans-Joachim Kauf (bis 30.06.1976) | 13.08.1950 | ||||
Gerard Schoonewille (bis 31.12.1975) | 19.01.1947 | ||||
Sturm | |||||
Georg Metzger (bis 30.06.1980) | 13.11.1946 | ||||
Heinz Tochtermann (bis 30.06.1977) | 22.01.1956 | ||||
Ferdinand Keller (bis 30.06.1976) | 30.07.1946 | ||||
Walter Schuberth (bis 30.06.1976) | 01.04.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 01.08.1975 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |