Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Herbert Burdenski (ab 05.03.1976) (bis 30.06.1976) | 19.05.1922 | ||||
Horst Stockhausen (bis 04.03.1976) | 13.01.1944 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Daniel (bis 30.06.1976) | 09.07.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1981) | 29.05.1957 | ||||
Wolfgang Fabian (ab 01.12.1975) (bis 30.06.1981) | 06.12.1948 | ||||
Edgar Evenkamp (bis 30.06.1978) | 01.04.1947 | ||||
Jürgen Kohle (bis 30.06.1976) | 05.01.1943 | ||||
Reinhard Schmitz (bis 30.06.1976) | 09.06.1951 | ||||
Wolfgang Arenth (bis 30.06.1976) | 08.09.1946 | ||||
Heinz-Peter Helpenstein (bis 30.06.1976) | 22.03.1950 | ||||
Klaus Uphoff (bis 30.06.1976) | 10.03.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Krüger (bis 30.06.1988) | 29.11.1953 | ||||
Horst Kuballa (bis 30.06.1978) | 06.11.1952 | ||||
Dieter Goldbach (bis 30.06.1977) | 07.02.1952 | ||||
Karl-Heinz Haymann (bis 30.06.1977) | 05.05.1952 | ||||
Gerd Knoth (bis 30.06.1976) | 23.03.1946 | ||||
Horst Stockhausen (bis 30.06.1976) | 13.01.1944 | ||||
Kresinira Vlajnic (bis 30.06.1976) | 31.05.1952 | ||||
Helmut Markgraf (bis 30.06.1976) | 23.05.1948 | ||||
Sturm | |||||
Werner Lenz (bis 30.06.1983) | 14.11.1954 | ||||
Hans Jürgen Lehr (bis 30.06.1978) | 25.09.1947 | ||||
Lothar Richter (bis 30.06.1976) | 11.11.1950 | ||||
Günter Köpsel (bis 30.06.1976) | 09.09.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.08.1975 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |