Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhold Ertel (bis 30.06.1976) | 02.12.1924 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Werner Kamper (bis 30.06.1976) | 14.08.1943 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Gans (bis 30.06.1984) | 17.02.1953 | ||||
Klaus Baumanns (bis 30.06.1980) | 15.09.1948 | ||||
Heinz Koch (bis 30.06.1978) | 03.09.1949 | ||||
Jürgen Wohlgemuth (bis 30.06.1977) | 13.10.1947 | ||||
Lothar Lazar (bis 30.06.1976) | 20.05.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlev Hegekötter (bis 30.06.1980) | 06.01.1951 | ||||
Reinhold Nordmann (bis 30.06.1979) | 07.06.1948 | ||||
Hans-Jürgen Wittfoht (bis 30.06.1978) | 29.01.1948 | ||||
Franz Genschick (bis 15.11.1977) | 05.06.1949 | ||||
Hans-Jürgen Andexer (bis 30.06.1976) | 19.12.1950 | ||||
Hannes Kaumkötter (bis 30.06.1976) | 14.02.1949 | ||||
Peter Lünsdorf (bis 30.06.1976) | 29.05.1949 | ||||
Sturm | |||||
Gerd-Volker Schock (bis 30.06.1979) | 08.04.1950 | ||||
Herbert Mühlenberg (bis 30.06.1978) | 23.04.1949 | ||||
Heinz-Dieter Greif (bis 30.06.1978) | 15.08.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.08.1975 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.10.1975 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.12.1975 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |