Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (ab 29.02.1976) (bis 30.06.1976) | 09.08.1938 | ||||
Herbert Burdenski (bis 28.02.1976) | 19.05.1922 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Burdenski (bis 30.06.1988) | 26.11.1950 | ||||
Albert Voß (bis 30.06.1981) | 08.09.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.1985) | 26.09.1946 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1980) | 20.05.1955 | ||||
Per Røntved (bis 30.06.1979) | 27.01.1949 | ||||
Horst-Dieter Höttges (bis 30.06.1978) | 10.09.1943 | ||||
Mario Kontny (bis 30.06.1977) | 07.04.1953 | ||||
Rudi Assauer (bis 30.06.1976) | 30.04.1944 | ||||
Klaus Rütten (bis 30.06.1976) | 14.06.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Bracht (bis 30.06.1984) | 10.07.1953 | ||||
Franz Hiller (bis 30.06.1980) | 22.10.1950 | ||||
Jürgen Röber (bis 30.06.1980) | 25.12.1953 | ||||
Ibrahim Sunday (bis 30.06.1977) | 22.07.1944 | ||||
Peter Dietrich (bis 30.06.1976) | 06.03.1944 | ||||
Dimitrios Daras (bis 30.06.1976) | 21.04.1956 | ||||
Sturm | |||||
Werner Görts (bis 30.06.1978) | 15.01.1942 | ||||
Werner Weist (bis 30.06.1977) | 11.03.1949 | ||||
Volker Ohling (bis 30.06.1977) | 17.01.1955 | ||||
Georg Müllner (bis 31.08.1976) | 24.10.1953 | ||||
Sanny Åslund (bis 30.06.1976) | 29.08.1952 | ||||
Wolfgang Schlief (bis 30.06.1976) | 13.04.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.1975 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |