Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Murach (bis 20.12.1976) | 07.04.1926 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Jürgen Bradler (bis 30.06.1982) | 12.08.1948 | ||||
Lothar Matuschak (bis 30.06.1980) | 10.06.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus-Peter Kudella (bis 30.06.1980) | 07.03.1949 | ||||
Bernhard Ochmann (bis 30.06.1979) | 09.01.1952 | ||||
Klaus Kacmierczak (bis 30.06.1978) | 18.05.1949 | ||||
Peter Cordes (bis 30.06.1977) | 16.07.1948 | ||||
Herbert Pureber (bis 30.06.1977) | 19.09.1948 | ||||
Jürgen Gelhaus (bis 30.06.1976) | 07.08.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Günter Etterich (bis 30.06.1979) | 16.08.1951 | ||||
Hartmut Sinnigen (bis 30.06.1979) | 15.08.1952 | ||||
Klaus-Peter Kerkemeier (bis 30.06.1977) | 15.11.1951 | ||||
Reinhold Deus (bis 30.06.1977) | 17.05.1950 | ||||
Heinz Ptaczynski (bis 30.06.1977) | 26.08.1953 | ||||
Miodrag Petrović (ab 01.11.1975) (bis 30.06.1976) | 16.11.1946 | ||||
Hans-Jürgen Salewski (ab 01.08.1975) (bis 30.06.1976) | 23.08.1956 | ||||
Gerald Girrbach (bis 30.06.1976) | 24.05.1952 | ||||
Dieter Walendi (bis 30.06.1976) | 07.10.1946 | ||||
Sturm | |||||
Norbert Elgert (ab 01.11.1975) (bis 30.06.1978) | 13.01.1957 | ||||
Hans-Joachim Abel (bis 25.10.1977) | 25.06.1952 | ||||
Rudi Neufeld (bis 30.06.1976) | 08.08.1947 | ||||
Klaus Konrad (bis 30.06.1976) | 07.01.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.08.1975 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.10.1975 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 14.12.1975 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |