Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Diethelm Ferner (bis 30.06.1976) | 13.07.1941 | ||||
Torwart | |||||
Fritz Stefens (bis 30.06.1978) | 27.10.1948 | ||||
Manfred Müller (bis 30.06.1976) | 28.07.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Gerhard Pecl (bis 30.06.1982) | 17.04.1955 | ||||
Lothar Dupke (bis 30.06.1980) | 28.03.1951 | ||||
Jürgen-Michael Galbierz (bis 31.12.1977) | 07.02.1950 | ||||
Dirk Fiala (bis 30.06.1977) | 10.09.1949 | ||||
Wolfgang Keuken (bis 30.06.1977) | 05.11.1954 | ||||
Reinhold Fanz (bis 30.06.1977) | 16.01.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rainer Budde (bis 30.06.1979) | 01.05.1948 | ||||
Jürgen Berghaus (bis 30.06.1979) | 08.10.1953 | ||||
Bernhard Hermes (bis 15.09.1978) | 08.09.1945 | ||||
Georg Jung (bis 30.06.1978) | 04.08.1946 | ||||
Theodor Homann (bis 30.06.1977) | 28.04.1948 | ||||
Hans-Jürgen Baake (bis 30.06.1976) | 02.03.1954 | ||||
Dusan Andric (bis 30.06.1976) | 08.05.1948 | ||||
Sturm | |||||
Peter Redder (bis 30.06.1981) | 25.09.1952 | ||||
Günter Pröpper (bis 30.06.1979) | 08.12.1941 | ||||
Lothar Angermund (bis 30.06.1978) | 11.11.1952 | ||||
Helmut Lausen (bis 30.06.1978) | 09.06.1952 | ||||
Willi Götz (bis 06.11.1977) | 20.09.1947 | ||||
Reiner Geweke (bis 30.06.1977) | 27.09.1955 | ||||
Franz Gerber (bis 30.06.1976) | 27.11.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 01.08.1975 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 14.10.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |