Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Krafft (ab 25.10.1976) (bis 21.02.1978) | 11.12.1937 | ||||
Bernd Stöber (ab 19.10.1976) (bis 24.10.1976) | 06.09.1952 | ||||
Slobodan Cendic (bis 18.10.1976) | 28.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Ferner (bis 30.06.1980) | 16.01.1949 | ||||
Norbert Sauer (bis 30.06.1979) | 16.12.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Ernst Traser (bis 30.06.1985) | 04.01.1953 | ||||
Egon Schmitt (bis 30.06.1982) | 12.11.1948 | ||||
Horst Bender (bis 30.06.1979) | 11.11.1954 | ||||
Reinhold Zech (bis 30.06.1979) | 27.05.1948 | ||||
Niko Semlitsch (bis 30.06.1978) | 27.11.1946 | ||||
Bernd Förster (bis 30.06.1978) | 03.05.1956 | ||||
Manfred Cremer (bis 30.06.1977) | 28.10.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ludwig Denz (bis 30.06.1981) | 01.01.1949 | ||||
Heinz Traser (bis 30.06.1981) | 04.01.1953 | ||||
Ludwig Schuster (bis 30.06.1978) | 30.03.1951 | ||||
Jovan Aćimović (bis 30.06.1978) | 21.06.1948 | ||||
Dieter Finkler (bis 30.06.1977) | 10.11.1952 | ||||
Methodije Spasovski (bis 30.06.1977) | 04.02.1946 | ||||
Sturm | |||||
Peter Schmidt (bis 30.06.1979) | 24.04.1951 | ||||
Roland Stegmayer (ab 01.12.1976) (bis 30.06.1978) | 22.12.1950 | ||||
Harry Ellbracht (ab 16.10.1976) (bis 30.06.1978) | 13.09.1953 | ||||
Peter Hayduk (bis 18.08.1977) | 10.04.1953 | ||||
Marc Berdoll (bis 30.06.1977) | 06.04.1953 | ||||
Werner Greth (bis 30.06.1977) | 17.06.1951 | ||||
Fritz Kress (bis 30.06.1977) | 26.09.1956 | ||||
Wolfgang Scherer (bis 30.06.1977) | 08.09.1956 | ||||
Jürgen Marek (bis 30.11.1976) | 24.08.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1976 00:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1976 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |