Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Oles (ab 21.12.1976) (bis 30.06.1978) | 15.01.1921 | ||||
Reinhard Roder (bis 20.12.1976) | 06.07.1941 | ||||
Torwart | |||||
Kurt Goetz (bis 30.06.1981) | 03.03.1954 | ||||
Manfred Behrendt (bis 30.06.1977) | 02.10.1950 | ||||
Karl-Heinz Scherz (bis 30.06.1977) | 28.11.1950 | ||||
Abwehr | |||||
Walter Gruler (bis 30.06.1977) | 24.08.1951 | ||||
Helmut Hinberg (bis 30.06.1977) | 12.02.1944 | ||||
Rainer Hollasch (bis 30.06.1977) | 19.03.1951 | ||||
Lothar Hübner (bis 30.06.1977) | 14.02.1950 | ||||
Harald Evers (bis 30.06.1977) | 03.01.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlef Wolter (bis 30.06.1985) | 20.12.1955 | ||||
Bernd Brendel (bis 30.06.1981) | 21.04.1949 | ||||
Gerd Müller (bis 30.06.1977) | 28.03.1954 | ||||
Horst Hayer (bis 30.06.1977) | 30.09.1953 | ||||
Jürgen Krawczyk (bis 30.06.1977) | 01.01.1953 | ||||
Manfred Zindel (bis 30.06.1977) | 16.10.1951 | ||||
Dieter Hochheimer (bis 30.11.1976) | 24.09.1952 | ||||
Sturm | |||||
Wilhelm Dybowski (bis 30.06.1982) | 06.01.1954 | ||||
Bernd Krech (bis 30.06.1978) | 06.04.1957 | ||||
Walter Plaggemeyer (bis 30.06.1977) | 25.11.1949 | ||||
Uwe Dreyer (bis 30.06.1977) | 14.08.1952 | ||||
Urban Klausmann (bis 30.06.1977) | 29.06.1952 | ||||
Michael Bordt (bis 30.06.1977) | 18.08.1956 | ||||
Wilfried Klinge (bis 30.06.1977) | 15.08.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.09.1976 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |