Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Branko Zebec (bis 30.06.1978) | 17.05.1929 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz Patzig (bis 21.03.1979) | 19.09.1929 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Franke (bis 30.06.1985) | 12.02.1948 | ||||
Uwe Hain (bis 30.06.1982) | 18.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Franz Merkhoffer (bis 30.06.1984) | 29.11.1946 | ||||
Reiner Hollmann (bis 30.06.1984) | 30.09.1949 | ||||
Wolfgang Grobe (bis 30.06.1982) | 25.06.1956 | ||||
Dieter Zembski (bis 30.06.1980) | 06.11.1946 | ||||
Friedhelm Haebermann (bis 30.06.1979) | 24.07.1946 | ||||
Wolfgang Grzyb (bis 30.06.1978) | 29.07.1940 | ||||
Mittelfeld | |||||
Matthias Bruns (bis 30.06.1986) | 19.08.1957 | ||||
Dietmar Erler (bis 30.06.1981) | 07.04.1947 | ||||
Danilo Popivoda (bis 30.06.1981) | 01.05.1947 | ||||
Karl-Heinz Handschuh (bis 30.06.1980) | 30.11.1947 | ||||
Wolfgang Dremmler (bis 30.06.1979) | 12.07.1954 | ||||
Aleksandar Ristić (bis 30.06.1978) | 28.06.1944 | ||||
Sturm | |||||
Frank Holzer (bis 30.06.1980) | 05.03.1953 | ||||
Wolfgang Frank (bis 30.09.1977) | 21.02.1951 | ||||
Norbert Stolzenburg (bis 30.06.1977) | 12.05.1952 | ||||
Bernd Gersdorff (bis 30.11.1976) | 18.11.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 07.09.1976 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.10.1976 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |