Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Dieter Roos (ab 21.01.1977) (bis 27.03.1978) | 22.05.1937 | ||||
Hans-Wilhelm Loßmann (bis 20.01.1977) | 04.04.1936 | ||||
Torwart | |||||
Werner Vollack (bis 31.12.1979) | 24.03.1955 | ||||
Karl-Heinz Schröder (bis 30.06.1978) | 11.04.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Reiner Brinsa (bis 30.06.1988) | 01.08.1952 | ||||
Michael Veit (bis 30.06.1982) | 12.08.1953 | ||||
Erwin Zimmer (bis 30.06.1982) | 17.10.1952 | ||||
Heinz Histing (bis 30.10.1979) | 14.09.1950 | ||||
Svend-Jørgen Andresen (bis 30.06.1978) | 20.05.1950 | ||||
August Basten (bis 30.06.1977) | 03.08.1952 | ||||
Helmut Zöllner (bis 30.06.1977) | 14.05.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Georg Müllner (ab 01.09.1976) (bis 30.06.1980) | 24.10.1953 | ||||
Wolfgang Riemann (bis 30.06.1979) | 18.11.1949 | ||||
Rolf Bauerkämper (bis 30.06.1978) | 24.02.1947 | ||||
Wolfgang Tullius (bis 30.06.1978) | 18.09.1951 | ||||
Elmar Geirsson (bis 30.06.1977) | 25.07.1948 | ||||
Jörg Müllen (bis 30.06.1977) | 31.12.1955 | ||||
Hans Redwanz (bis 30.06.1977) | 12.04.1950 | ||||
Nico Wagner (bis 30.06.1977) | 19.09.1954 | ||||
Sturm | |||||
Helmut Bergfelder (bis 30.06.1981) | 21.11.1946 | ||||
Wolfgang Schlief (bis 30.06.1980) | 13.04.1949 | ||||
Wolfgang Müller (bis 30.06.1978) | 11.07.1952 | ||||
Elmar Frank (bis 30.06.1978) | 29.09.1948 | ||||
Elmar Frank (bis 30.06.1977) | 29.09.1948 | ||||
Norbert Lehder (bis 30.06.1977) | 24.08.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1976 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |