Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Klimaschefski (bis 30.06.1980) | 11.12.1938 | ||||
Torwart | |||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1980) | 03.10.1952 | ||||
Fritz Herrndorf (bis 30.06.1977) | 28.02.1950 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Ehrmantraut (bis 30.06.1979) | 11.12.1955 | ||||
Albert Müller (bis 30.06.1979) | 06.05.1947 | ||||
Peter Czernotzky (bis 30.06.1978) | 18.02.1947 | ||||
Gerhard Figlus (bis 30.06.1978) | 20.06.1948 | ||||
Rainer Koch (bis 30.06.1977) | 24.04.1954 | ||||
Udo Leunissen (bis 30.06.1977) | 14.01.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Giovanni Nicastro (bis 30.06.1981) | 07.01.1953 | ||||
Herbert Ney (bis 30.06.1980) | 07.09.1955 | ||||
Gerd Schwickert (bis 30.06.1979) | 14.08.1949 | ||||
Harald Diener (bis 30.06.1979) | 18.02.1948 | ||||
Heinz Koch (bis 30.06.1978) | 16.02.1944 | ||||
Gerhard Pankotsch (bis 24.11.1977) | 31.01.1949 | ||||
Dieter Bartel (ab 16.12.1976) (bis 19.11.1977) | 15.10.1951 | ||||
Jesper Petersen (bis 30.06.1977) | 02.04.1951 | ||||
Reinhard Ziegler (bis 30.11.1976) | 08.05.1955 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Lenz (bis 30.06.1986) | 21.11.1947 | ||||
Bernd Detterer (bis 30.06.1980) | 24.12.1948 | ||||
Karlheinz Vogt (bis 30.06.1977) | 23.02.1945 | ||||
Julio Baylon (bis 30.06.1977) | 10.09.1950 | ||||
Stefan Koch (bis 30.06.1977) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1976 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.12.1976 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.12.1976 00:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.01.1977 00:00 Uhr |
7 : 2 |
Schema Vergleich |