Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Diethelm Ferner (bis 30.06.1978) | 13.07.1941 | ||||
Torwart | |||||
Reinhard Rietzke (bis 30.06.1982) | 19.12.1948 | ||||
Jürgen Rynio (bis 30.06.1979) | 01.04.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Jens-Peter Box (bis 30.06.1985) | 11.03.1956 | ||||
Walter Frosch (bis 30.06.1982) | 19.12.1950 | ||||
Gino Ferrin (bis 30.06.1980) | 15.03.1947 | ||||
Dietmar Demuth (bis 30.06.1979) | 14.01.1955 | ||||
Niels Tune-Hansen (bis 30.06.1979) | 19.01.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rolf Höfert (bis 30.06.1979) | 08.02.1949 | ||||
Butje Rosenfeld (bis 30.06.1979) | 17.04.1957 | ||||
Manfred Mannebach (bis 30.06.1978) | 14.07.1954 | ||||
Walter Oswald (bis 30.06.1978) | 08.10.1955 | ||||
Siegmund Malek (bis 30.06.1978) | 07.11.1955 | ||||
Norbert Meier (bis 30.06.1977) | 20.09.1958 | ||||
Dieter Schiller (bis 30.06.1977) | 20.10.1950 | ||||
Lazar Mutapdzija (bis 30.06.1977) | 29.12.1951 | ||||
Sturm | |||||
Horst Feilzer (bis 30.06.1979) | 21.02.1957 | ||||
Horst Neumann (bis 30.06.1979) | 05.11.1952 | ||||
Franz Gerber (bis 30.06.1978) | 27.11.1953 | ||||
Wolfgang Kulka (bis 30.06.1978) | 24.03.1955 | ||||
Siegmund Marsollek (bis 30.06.1977) | 13.12.1956 | ||||
Søren Skov (bis 30.06.1977) | 21.02.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.1976 00:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1976 00:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |