Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietrich Weise (bis 30.06.1978) | 21.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Daniel (bis 30.06.1981) | 09.07.1951 | ||||
Wilfried Woyke (bis 30.06.1979) | 12.05.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Egon Köhnen (bis 30.06.1981) | 24.11.1947 | ||||
Heiner Baltes (bis 30.06.1981) | 19.08.1949 | ||||
Gerd Zimmermann (bis 30.06.1980) | 26.09.1949 | ||||
Fred Hesse (bis 30.06.1977) | 19.10.1942 | ||||
Werner Kriegler (bis 30.06.1977) | 03.10.1946 | ||||
Gerhard Busch (bis 30.06.1977) | 07.09.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerd Zewe (bis 30.06.1987) | 13.06.1950 | ||||
Rudi Bommer (bis 30.06.1985) | 19.08.1957 | ||||
Dieter Brei (bis 30.06.1981) | 30.09.1950 | ||||
Hubert Schmitz (bis 30.06.1981) | 15.04.1955 | ||||
Josef Hickersberger (bis 30.06.1978) | 27.04.1948 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Seel (bis 30.06.1982) | 21.06.1948 | ||||
Klaus Allofs (bis 30.06.1981) | 05.12.1956 | ||||
Detlev Szymanek (ab 01.11.1976) (bis 30.09.1978) | 16.04.1954 | ||||
Reiner Geye (bis 30.06.1977) | 22.11.1949 | ||||
Jan Mattsson (bis 31.10.1976) | 17.04.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1976 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1976 00:00 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |