Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst-Günter Habig (bis 30.11.1977) | 14.09.1935 | ||||
Torwart | |||||
Arno Domgörgen (bis 30.06.1980) | 28.02.1956 | ||||
Helmut Pabst (bis 30.06.1977) | 29.04.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Günther Kroth (bis 30.06.1979) | 22.02.1949 | ||||
Peter Boers (bis 30.06.1979) | 24.11.1946 | ||||
Walter Müller (bis 30.06.1978) | 28.03.1954 | ||||
Rolf Dohmen (bis 30.11.1977) | 04.04.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hannes Linßen (bis 30.06.1984) | 28.09.1949 | ||||
Jochen Goll (bis 30.06.1981) | 11.02.1955 | ||||
Horst-Franz Degen (bis 30.06.1980) | 07.11.1954 | ||||
Noel Campbell (bis 30.06.1978) | 11.12.1949 | ||||
Roland Hattenberger (bis 30.06.1977) | 07.12.1948 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Mödrath (bis 30.06.1982) | 22.09.1951 | ||||
Friedhelm Otters (bis 30.06.1979) | 12.07.1948 | ||||
Otmar Ludwig (bis 30.06.1979) | 22.04.1951 | ||||
Reinhard Majgl (bis 30.06.1978) | 04.12.1949 | ||||
Lothar Wesseler (bis 30.06.1978) | 21.01.1954 | ||||
Klaus-Dieter Bone (bis 30.06.1977) | 09.08.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.08.1976 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 15.10.1976 00:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1976 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |