Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Milovan Beljin (bis 30.06.1978) | 07.09.1936 | ||||
Torwart | |||||
Karlheinz Volz (bis 30.06.1980) | 30.03.1947 | ||||
Jürgen Grün (bis 30.06.1980) | 10.04.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Höfling (bis 30.06.1982) | 09.06.1954 | ||||
Hubert Klein (bis 30.06.1981) | 31.08.1955 | ||||
Peter Rübenach (bis 30.06.1980) | 16.09.1947 | ||||
Bernd Schmidt (bis 30.06.1980) | 07.11.1955 | ||||
Peter Koch (bis 30.06.1979) | 03.11.1950 | ||||
Klaus-Peter Stahl (bis 30.06.1978) | 28.05.1946 | ||||
Dieter Gebert (bis 30.06.1977) | 14.11.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Paul Bajlitz (bis 30.06.1979) | 26.12.1951 | ||||
Richard Engel (bis 30.06.1979) | 02.10.1946 | ||||
Erwin Höfer (bis 30.06.1979) | 11.08.1957 | ||||
Heinz-Rudolf Weiler (ab 01.10.1976) (bis 31.10.1978) | 06.07.1955 | ||||
Horst Trimhold (bis 30.06.1978) | 04.02.1941 | ||||
Karl Walter (bis 30.06.1978) | 08.02.1950 | ||||
Gabor Zele (bis 30.06.1978) | 08.07.1954 | ||||
Günter Kirch (bis 30.06.1977) | 01.10.1948 | ||||
Sturm | |||||
Werner Hofmann (bis 30.06.1981) | 31.08.1951 | ||||
Thomas Reitz (bis 30.06.1978) | 10.08.1957 | ||||
Hubert Genz (bis 30.06.1977) | 03.09.1949 | ||||
Gerhard Lenz (bis 30.06.1977) | 07.04.1952 | ||||
Wolfgang Metzler (bis 31.10.1976) | 23.06.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.10.1976 00:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1976 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |