Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Carl-Heinz Rühl (bis 30.06.1977) | 14.11.1939 | ||||
Torwart | |||||
Rudi Wimmer (bis 30.06.1983) | 20.01.1944 | ||||
Michael Wäschle (bis 30.06.1978) | 10.10.1957 | ||||
Siegfried Kessler (bis 30.06.1977) | 29.03.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Rainer Ulrich (bis 30.06.1983) | 04.06.1949 | ||||
Karl-Heinz Struth (bis 30.06.1982) | 17.04.1948 | ||||
Jürgen Kalb (bis 30.06.1978) | 20.05.1948 | ||||
Gerd Komorowski (bis 30.06.1978) | 18.06.1949 | ||||
Kurt Niedermayer (bis 30.06.1977) | 25.11.1955 | ||||
Jürgen Radau (bis 30.06.1977) | 02.10.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wilfried Trenkel (bis 30.06.1983) | 03.11.1953 | ||||
Hermann Bredenfeld (bis 30.06.1978) | 03.11.1947 | ||||
Martin Kübler (bis 30.06.1978) | 26.10.1947 | ||||
Ove Flindt-Bjerg (bis 30.06.1978) | 21.07.1948 | ||||
Winfried Schäfer (bis 30.06.1977) | 10.01.1950 | ||||
Thomas Sjöberg (ab 01.11.1976) (bis 30.04.1977) | 06.07.1952 | ||||
Sturm | |||||
Raimund Krauth (bis 30.06.1982) | 27.12.1952 | ||||
Karl Berger (bis 30.06.1978) | 13.06.1951 | ||||
Vanco Balevski (ab 01.10.1976) (bis 30.06.1978) | 03.07.1947 | ||||
Gustav Jung (bis 30.06.1977) | 04.06.1945 | ||||
Norbert Janzon (bis 30.06.1977) | 21.12.1950 | ||||
Roland Vogel (bis 31.10.1976) | 07.04.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1976 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.12.1976 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |