Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Quinkert (bis 28.08.1977) | 05.12.1930 | ||||
Torwart | |||||
Paul Hesselbach (bis 30.06.1982) | 06.07.1951 | ||||
Manfred Kroke (bis 30.06.1981) | 18.10.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Ludger van de Loo (bis 30.06.1988) | 14.03.1959 | ||||
Norbert Brinkmann (bis 30.06.1987) | 16.06.1952 | ||||
Paul Hahn (bis 30.06.1981) | 16.01.1949 | ||||
Jens Steffensen (bis 30.06.1980) | 04.08.1950 | ||||
Horst Riege (bis 30.06.1978) | 27.04.1953 | ||||
Edmund Stieber (bis 30.06.1977) | 03.01.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Franz Raschid (bis 30.06.1988) | 18.10.1954 | ||||
Ludwig Lurz (bis 30.06.1981) | 01.01.1945 | ||||
Friedhelm Funkel (bis 30.06.1980) | 10.12.1953 | ||||
Heinz Mostert (bis 30.06.1980) | 29.08.1949 | ||||
Hans-Jürgen Wloka (bis 30.06.1979) | 12.09.1951 | ||||
Uwe Finnern (bis 15.11.1978) | 02.04.1952 | ||||
Uwe Hansel (bis 30.06.1978) | 29.09.1956 | ||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 30.06.1977) | 30.01.1952 | ||||
Wolfgang Franke (bis 30.06.1977) | 24.05.1954 | ||||
Wilhelm Barowski (bis 30.06.1977) | 02.08.1954 | ||||
Sturm | |||||
Jan Mattsson (ab 01.11.1976) (bis 30.06.1981) | 17.04.1951 | ||||
Udo Klohs (bis 30.06.1977) | 12.11.1953 | ||||
Manfred Burgsmüller (bis 23.10.1976) | 22.12.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.08.1976 00:00 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 15.10.1976 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 17.12.1976 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.01.1977 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.02.1977 00:00 Uhr |
6 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.04.1977 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |