Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Udo Klug (ab 01.11.1976) (bis 30.06.1978) | 21.07.1928 | ||||
Tschik Čajkovski (bis 31.10.1976) | 24.11.1923 | ||||
Torwart | |||||
Wilfried Kohls (bis 30.06.1982) | 12.10.1950 | ||||
Bernd Helmschrot (bis 30.06.1979) | 18.03.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Walz (bis 30.06.1983) | 15.10.1957 | ||||
Peter Berg (bis 30.06.1980) | 07.01.1955 | ||||
Josef Domes (bis 30.06.1980) | 21.10.1953 | ||||
Amand Theis (bis 30.06.1977) | 19.11.1949 | ||||
Wolfgang Rausch (bis 30.06.1977) | 30.04.1947 | ||||
Lothar Skala (bis 30.06.1977) | 02.05.1952 | ||||
Gernot Rohr (bis 30.06.1977) | 28.06.1953 | ||||
Volker Faß (bis 30.06.1977) | 06.02.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hermann Bitz (bis 30.06.1979) | 21.09.1950 | ||||
Bernd Nathmann (bis 30.06.1979) | 14.07.1959 | ||||
Rainer Blechschmidt (bis 30.06.1978) | 20.12.1953 | ||||
Günter Oleknavicius (bis 30.06.1977) | 21.02.1950 | ||||
Zlatan Cajkovski (bis 30.06.1977) | 03.08.1954 | ||||
Sturm | |||||
Walter Krause (bis 30.06.1984) | 08.05.1953 | ||||
Alfred Seiler (ab 15.12.1976) (bis 30.06.1979) | 18.12.1950 | ||||
Sigfried Held (bis 30.06.1977) | 07.08.1942 | ||||
Lars Bastrup (bis 30.06.1977) | 31.07.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.08.1976 00:00 Uhr |
4 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.09.1976 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |