Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Knefler (bis 30.06.1978) | 05.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Gerhard Heinze (bis 30.06.1983) | 30.11.1948 | ||||
Wolfgang Schreiner (bis 30.06.1982) | 11.04.1957 | ||||
Friedel Schüller (bis 30.06.1977) | 01.11.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Bernard Dietz (bis 30.06.1982) | 22.03.1948 | ||||
Norbert Dronia (bis 30.06.1980) | 19.10.1957 | ||||
Kees Bregman (bis 30.06.1979) | 08.08.1947 | ||||
Michael Bella (bis 30.06.1978) | 29.09.1945 | ||||
Detlef Pirsig (bis 30.06.1977) | 22.10.1945 | ||||
Mittelfeld | |||||
Herbert Büssers (bis 30.06.1984) | 30.10.1949 | ||||
Norbert Fruck (bis 30.06.1983) | 28.12.1957 | ||||
Kurt Jara (bis 30.06.1980) | 14.10.1950 | ||||
Theo Bücker (bis 30.06.1978) | 10.07.1948 | ||||
Ulrich Hintzen (bis 30.06.1978) | 02.09.1957 | ||||
Jürgen Suchanek (bis 30.06.1978) | 24.03.1955 | ||||
Klaus Bruckmann (bis 30.06.1977) | 09.10.1953 | ||||
Werner Schneider (bis 30.06.1977) | 26.07.1954 | ||||
Sturm | |||||
Rudolf Seliger (bis 30.06.1983) | 20.09.1951 | ||||
Ronnie Worm (bis 30.06.1979) | 07.10.1953 | ||||
Günter Weber (bis 30.06.1979) | 11.07.1952 | ||||
Klaus Thies (bis 30.06.1977) | 25.10.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.08.1976 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1976 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1976 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.01.1977 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |