Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Biskup (ab 07.04.1977) (bis 30.06.1980) | 26.04.1942 | ||||
Günter Wellerdieck (ab 23.02.1977) (bis 06.04.1977) | |||||
Rudi Faßnacht (bis 21.02.1977) | 28.12.1934 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Zumdick (bis 30.06.1981) | 10.05.1958 | ||||
Dietmar Linders (bis 30.06.1980) | 20.11.1940 | ||||
Gerhard Welz (bis 30.06.1977) | 01.02.1945 | ||||
Abwehr | |||||
Karl Heinz Krekeler (bis 30.06.1981) | 19.07.1951 | ||||
Horst Angel (bis 30.06.1980) | 13.05.1952 | ||||
Rolf Grünther (bis 30.06.1979) | 11.02.1951 | ||||
Dieter Meis (bis 30.06.1977) | 28.04.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Edmund Kaczor (bis 31.12.1979) | 24.12.1956 | ||||
Roland Mall (bis 30.06.1979) | 17.04.1951 | ||||
Benno Möhlmann (bis 30.06.1978) | 01.08.1954 | ||||
Heino Hansen (ab 01.09.1976) (bis 30.06.1978) | 24.09.1947 | ||||
Rolf Blau (bis 30.06.1977) | 21.05.1952 | ||||
Jürgen Fleer (bis 30.06.1977) | 26.02.1957 | ||||
Wolfgang Loos (bis 30.06.1977) | 06.08.1955 | ||||
Detlef zum Egen (bis 30.06.1977) | 24.12.1944 | ||||
Sturm | |||||
Werner Fuchs (bis 30.06.1980) | 25.10.1948 | ||||
Ranko Petković (bis 30.06.1979) | 21.10.1947 | ||||
Klaus Wolf (bis 30.06.1978) | 03.07.1948 | ||||
Günter Karbowiak (bis 30.06.1977) | 05.03.1949 | ||||
Volker Graul (bis 30.06.1977) | 18.06.1952 | ||||
Alfred Seiler (bis 14.12.1976) | 18.12.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1976 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |