Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Erlhoff (ab 27.09.1976) (bis 26.01.1978) | 22.12.1944 | ||||
Ivica Horvat (bis 26.09.1976) | 16.07.1926 | ||||
Torwart | |||||
Heinz Blasey (bis 30.06.1978) | 01.01.1948 | ||||
Roland Spott (bis 30.06.1978) | 20.10.1957 | ||||
Ulrich Granzow (bis 30.06.1977) | 28.04.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Hartmut Huhse (bis 30.06.1979) | 22.08.1952 | ||||
Gerd Wieczorkowski (bis 30.06.1979) | 24.07.1948 | ||||
Gerd Wörmer (bis 30.06.1978) | 28.08.1944 | ||||
Hans-Günter Neues (bis 04.12.1977) | 14.11.1950 | ||||
Eberhard Strauch (bis 30.06.1977) | 07.01.1948 | ||||
Andreas Skrzyszowski (bis 30.06.1977) | 30.05.1957 | ||||
Klaus Zedler (bis 30.06.1977) | 23.04.1952 | ||||
Hermann Erlhoff (bis 26.09.1976) | 22.12.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Kaminsky (bis 30.06.1983) | 07.12.1957 | ||||
Siegfried Bönighausen (bis 30.06.1980) | 20.03.1955 | ||||
Wolfgang Patzke (bis 30.06.1979) | 24.02.1959 | ||||
Hans Dörre (bis 30.06.1978) | 14.11.1946 | ||||
Günter Fürhoff (bis 30.06.1978) | 06.10.1947 | ||||
Hans Krostina (bis 31.08.1977) | 14.08.1948 | ||||
Dieter Bast (bis 30.06.1977) | 28.08.1951 | ||||
Werner Lorant (bis 30.06.1977) | 21.11.1948 | ||||
Ulrich Surau (bis 31.12.1976) | 19.08.1952 | ||||
Sturm | |||||
Frank Mill (bis 30.06.1981) | 23.07.1958 | ||||
Horst Hrubesch (bis 30.06.1978) | 17.04.1951 | ||||
Flemming Lund (bis 30.06.1977) | 06.10.1952 | ||||
Hermann Lindner (bis 15.08.1976) | 16.01.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1976 00:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1976 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1976 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.01.1977 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.02.1977 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 07.04.1977 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |