Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hubert Schieth (bis 30.06.1977) | 26.01.1927 | ||||
Torwart | |||||
Hans Wulf (bis 30.06.1978) | 31.10.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Mattner (bis 30.06.1982) | 08.07.1954 | ||||
Jürgen Elm (bis 30.06.1978) | 24.06.1952 | ||||
Sieghard Heise (bis 30.06.1978) | 20.12.1954 | ||||
Detlef Wiemers (bis 08.01.1978) | 15.07.1953 | ||||
Dietmar Klinger (bis 31.12.1977) | 08.01.1958 | ||||
Eckhard Berlau-Kirschstein (bis 05.12.1977) | 05.07.1953 | ||||
Thomas Hörster (bis 30.06.1977) | 27.11.1956 | ||||
Franz-Josef Laufer (bis 30.06.1977) | 01.09.1952 | ||||
Günter Leufgen (bis 30.06.1977) | 27.03.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Günther Riepert (bis 30.06.1982) | 13.09.1952 | ||||
Herbert Zimmer (bis 30.06.1977) | 12.02.1953 | ||||
Klaus Albert (bis 30.06.1977) | 08.02.1951 | ||||
Remo Dombrowski (bis 30.06.1977) | 13.10.1956 | ||||
Udo Lasch (bis 30.06.1977) | 03.10.1951 | ||||
Christoph Orzol (bis 30.06.1977) | 11.10.1955 | ||||
Hans-Jürgen Zimmer (bis 30.06.1977) | 23.09.1951 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Reinders (bis 30.06.1977) | 19.01.1955 | ||||
Hans Fritsche (bis 30.06.1977) | 03.03.1950 | ||||
Jürgen Nabrotzki (bis 30.06.1977) | 26.12.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1976 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |