Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Cieslarczyk (bis 30.06.1977) | 03.05.1937 | ||||
Torwart | |||||
Roland Kastner (bis 31.12.1994) | 27.12.1956 | ||||
Peter Löwer (bis 30.06.1981) | 10.11.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Bernhard Bergmann (bis 30.06.1983) | 23.12.1948 | ||||
Hermann Grabmeier (bis 30.06.1983) | 12.06.1952 | ||||
Klaus Rütten (bis 30.06.1981) | 14.06.1952 | ||||
Wolfgang Lausen (bis 30.06.1980) | 25.02.1950 | ||||
Viggo Jensen (bis 30.06.1978) | 15.09.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Erich Geyer (bis 30.06.1980) | 07.11.1950 | ||||
Klaus Heinlein (bis 30.06.1980) | 23.12.1953 | ||||
Helmut Klump (bis 30.06.1980) | 13.08.1948 | ||||
Siegfried Grimm (bis 30.06.1979) | 01.12.1947 | ||||
Fritz Heubeck (bis 30.06.1979) | 10.07.1949 | ||||
Gerhard Schäfer (bis 30.06.1979) | 14.04.1952 | ||||
Alexander Schwarz (bis 30.06.1978) | 26.10.1954 | ||||
Lorenz Hilkes (bis 30.06.1977) | 31.08.1950 | ||||
Heinz Popp (bis 30.06.1977) | 14.09.1952 | ||||
Sturm | |||||
Duncan Lambie (ab 01.12.1976) (bis 31.12.1978) | 20.04.1952 | ||||
Dieter Bergmann (bis 30.06.1978) | 09.01.1955 | ||||
Erich Unger (bis 30.06.1978) | 26.08.1951 | ||||
Paul Broh (bis 30.06.1977) | 10.03.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1976 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |