Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerhard Happ (bis 30.06.1977) | 10.08.1939 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Mahr (bis 30.06.1986) | 26.09.1952 | ||||
Wolfgang Hillmann (bis 30.06.1977) | 18.09.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Harald Bleckert (bis 30.06.1982) | 02.12.1951 | ||||
Reinhard Brendel (bis 30.06.1980) | 21.12.1956 | ||||
Georg Damjanoff (bis 30.06.1977) | 12.10.1945 | ||||
Gerd Fink (bis 30.06.1977) | 08.12.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Harald Dollhopf (bis 30.06.1985) | 27.05.1957 | ||||
Herbert Horn (bis 30.06.1983) | 21.01.1949 | ||||
Wolfgang Breuer (bis 30.06.1982) | 24.05.1944 | ||||
Klaus Brand (bis 30.06.1980) | 17.04.1955 | ||||
Rolf Kaul (bis 30.06.1980) | 29.09.1946 | ||||
Norbert Hofmann (bis 09.12.1979) | 14.08.1951 | ||||
Günther Weiß (bis 30.06.1978) | 01.02.1955 | ||||
Paul Hupp (bis 30.06.1978) | 25.09.1956 | ||||
Eberhard Lindner (bis 30.06.1977) | 19.10.1942 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Sommerer (bis 30.06.1986) | 02.07.1954 | ||||
Manfred Größler (bis 30.06.1982) | 03.10.1944 | ||||
Gert Ockenfels (bis 31.10.1977) | 26.08.1954 | ||||
Peter Sichmann (bis 30.06.1977) | 24.05.1947 | ||||
Stjepan Milardovic (bis 30.06.1977) | 17.11.1953 | ||||
Roland Hobner (bis 30.06.1977) | 06.12.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.08.1976 00:00 Uhr |
4 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.09.1976 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1976 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1976 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.01.1977 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.02.1977 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |