Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Buchmann (ab 15.11.1976) (bis 12.04.1979) | 15.08.1936 | ||||
Andreas Nusser (ab 10.11.1976) (bis 13.11.1976) | |||||
Udo Klug (bis 09.11.1976) | 21.07.1928 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Rudolf (bis 30.06.1984) | 01.05.1952 | ||||
Karl-Heinz Seyffer (bis 30.06.1979) | 29.11.1949 | ||||
Wolfgang Göbel (bis 30.06.1977) | 01.12.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Edwin Westenberger (bis 30.06.1984) | 15.10.1948 | ||||
Willi Wagner (bis 30.06.1983) | 05.08.1951 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 30.06.1980) | 01.03.1958 | ||||
Otto Frey (bis 30.06.1979) | 12.03.1952 | ||||
Dietmar Schabacker (bis 30.06.1979) | 26.01.1949 | ||||
Stefan Sprey (bis 30.06.1978) | 17.01.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Willibald Weiss (bis 30.06.1982) | 18.07.1948 | ||||
Walter Bechtold (bis 30.06.1980) | 25.07.1947 | ||||
Manfred Drexler (bis 30.06.1979) | 26.06.1951 | ||||
Bernhard Metz (bis 30.06.1979) | 13.05.1950 | ||||
Herbert Dörenberg (bis 30.06.1978) | 27.08.1945 | ||||
Herbert Pampuch (bis 30.06.1978) | 23.09.1952 | ||||
Sturm | |||||
Peter Cestonaro (bis 31.12.1982) | 14.05.1954 | ||||
Joachim Weber (bis 30.06.1980) | 03.07.1951 | ||||
Hans Lindemann (bis 30.06.1979) | 04.09.1947 | ||||
Rudolf Koch (bis 30.06.1977) | 21.04.1950 | ||||
Siegfried Köstler (bis 30.06.1977) | 15.12.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.1976 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.10.1976 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1976 00:00 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |