Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Lucas (bis 23.12.1978) | 10.08.1920 | ||||
Torwart | |||||
Bernhard Hartmann (bis 30.06.1979) | 25.05.1947 | ||||
Manfred Eiben (bis 30.06.1978) | 21.11.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Alfred Kohlhäufl (bis 30.06.1979) | 10.10.1946 | ||||
Dieter Agatha (bis 30.06.1979) | 14.12.1956 | ||||
Willi Bierofka (bis 30.06.1979) | 21.01.1953 | ||||
Ahmet Glavović (bis 30.06.1979) | 13.07.1948 | ||||
Richard Mamajewski (bis 30.06.1977) | 24.02.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alfred Herberth (bis 30.06.1981) | 26.12.1955 | ||||
Hans Haunstein (bis 30.06.1979) | 07.08.1950 | ||||
Jan-Hoiland Nielsen (bis 30.06.1979) | 15.01.1952 | ||||
Jimmy Hartwig (bis 30.06.1978) | 05.10.1954 | ||||
Peter Falter (bis 30.06.1978) | 10.12.1949 | ||||
Karl-Heinz Pelka (bis 30.06.1978) | 16.07.1958 | ||||
Fritz Bischoff (bis 30.06.1977) | 03.07.1949 | ||||
Alfred Rieß (bis 30.06.1977) | 29.10.1952 | ||||
Sturm | |||||
Georg Metzger (bis 30.06.1980) | 13.11.1946 | ||||
Anton Nachreiner (bis 30.06.1980) | 10.09.1955 | ||||
Heinz Tochtermann (bis 30.06.1977) | 22.01.1956 | ||||
Peter Scheifler (bis 30.06.1977) | 23.01.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.10.1976 00:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1976 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |