Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Höher (bis 30.06.1979) | 11.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Reinhard Mager (bis 30.06.1984) | 02.05.1953 | ||||
Werner Scholz (bis 30.06.1981) | 01.12.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Hermann Gerland (bis 30.06.1984) | 04.06.1954 | ||||
Michael Eggert (bis 30.06.1980) | 29.09.1952 | ||||
Klaus Franke (bis 30.06.1980) | 23.05.1948 | ||||
Matthias Herget (bis 30.06.1978) | 14.11.1955 | ||||
Hartmut Fromm (bis 16.10.1977) | 15.10.1950 | ||||
Erich Miß (bis 30.09.1976) | 16.03.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ata Lameck (bis 30.06.1988) | 15.09.1949 | ||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 30.06.1981) | 31.10.1952 | ||||
Hans-Jürgen Köper (bis 30.06.1980) | 29.08.1951 | ||||
Werner Schachten (bis 30.06.1980) | 16.09.1954 | ||||
Paul Holz (ab 11.12.1976) (bis 30.06.1979) | 27.09.1952 | ||||
Holger Trimhold (bis 30.06.1979) | 13.06.1953 | ||||
Wolfgang Euteneuer (bis 30.06.1978) | 01.09.1955 | ||||
Werner Balte (bis 30.06.1977) | 17.02.1948 | ||||
Sturm | |||||
Jupp Kaczor (bis 31.12.1980) | 23.03.1953 | ||||
Heinz-Werner Eggeling (bis 30.11.1979) | 17.04.1955 | ||||
Hans-Joachim Pochstein (bis 30.06.1979) | 30.10.1952 | ||||
Peter Kursinski (bis 30.06.1978) | 15.08.1956 | ||||
Harry Ellbracht (bis 15.10.1976) | 13.09.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1976 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.10.1976 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1976 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |