Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eduard Sausmikat (ab 21.04.1977) (bis 30.06.1977) | 26.09.1911 | ||||
Siegfried Melzig (bis 20.04.1977) | 12.07.1940 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Wolfgang Dramsch (bis 30.06.1978) | 22.07.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Gans (bis 30.06.1984) | 17.02.1953 | ||||
Klaus Baumanns (bis 30.06.1980) | 15.09.1948 | ||||
Heinz Koch (bis 30.06.1978) | 03.09.1949 | ||||
Jürgen Wohlgemuth (bis 30.06.1977) | 13.10.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlev Hegekötter (bis 30.06.1980) | 06.01.1951 | ||||
Günter Schäfer (bis 30.06.1979) | 29.08.1953 | ||||
Reinhold Nordmann (bis 30.06.1979) | 07.06.1948 | ||||
Hans-Jürgen Wittfoht (bis 30.06.1978) | 29.01.1948 | ||||
Alfred Hußner (ab 01.10.1976) (bis 30.06.1978) | 13.05.1950 | ||||
Franz Genschick (bis 15.11.1977) | 05.06.1949 | ||||
Siegfried Schmietendorf (bis 30.06.1977) | 10.04.1952 | ||||
Rolf Westermann (bis 30.06.1977) | 18.04.1957 | ||||
Sturm | |||||
Gerd-Volker Schock (bis 30.06.1979) | 08.04.1950 | ||||
Herbert Mühlenberg (bis 30.06.1978) | 23.04.1949 | ||||
Heinz-Dieter Greif (bis 30.06.1978) | 15.08.1949 | ||||
Manfred Gawylczyk (bis 30.06.1977) | 09.07.1950 | ||||
Günter Wulftange (bis 30.06.1977) | 20.07.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.1976 00:00 Uhr |
12 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1976 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1976 00:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.01.1977 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |