Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Tilkowski (bis 19.12.1977) | 12.07.1935 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Burdenski (bis 30.06.1988) | 26.11.1950 | ||||
Albert Voß (bis 30.06.1981) | 08.09.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.1985) | 26.09.1946 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1980) | 20.05.1955 | ||||
Per Røntved (bis 30.06.1979) | 27.01.1949 | ||||
Horst-Dieter Höttges (bis 30.06.1978) | 10.09.1943 | ||||
Mario Kontny (bis 30.06.1977) | 07.04.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Siegmann (bis 30.06.1985) | 20.05.1953 | ||||
Uwe Bracht (bis 30.06.1984) | 10.07.1953 | ||||
Franz Hiller (bis 30.06.1980) | 22.10.1950 | ||||
Jürgen Röber (bis 30.06.1980) | 25.12.1953 | ||||
Ibrahim Sunday (bis 30.06.1977) | 22.07.1944 | ||||
Miodrag Petrović (bis 30.06.1977) | 16.11.1946 | ||||
Sturm | |||||
Werner Görts (bis 30.06.1978) | 15.01.1942 | ||||
Karlheinz Meininger (bis 30.06.1978) | 01.02.1953 | ||||
Wilhelm Mense (bis 30.06.1978) | 08.09.1957 | ||||
Werner Weist (bis 30.06.1977) | 11.03.1949 | ||||
Volker Ohling (bis 30.06.1977) | 17.01.1955 | ||||
Dimitrios Daras (bis 30.06.1977) | 21.04.1956 | ||||
Hartmut Konschal (bis 30.06.1977) | 02.04.1953 | ||||
Jens Knop (bis 30.06.1977) | 21.06.1952 | ||||
Georg Müllner (bis 31.08.1976) | 24.10.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1976 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1976 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1976 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.01.1977 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |