Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ivica Horvat (ab 21.12.1976) (bis 01.03.1978) | 16.07.1926 | ||||
Heinz Murach (bis 20.12.1976) | 07.04.1926 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Jürgen Bradler (bis 30.06.1982) | 12.08.1948 | ||||
Lothar Matuschak (bis 30.06.1980) | 10.06.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus-Peter Kudella (bis 30.06.1980) | 07.03.1949 | ||||
Bernhard Ochmann (bis 30.06.1979) | 09.01.1952 | ||||
Günter Kuczinski (bis 30.06.1979) | 07.09.1954 | ||||
Søren Busk (bis 30.06.1979) | 10.04.1953 | ||||
László Harsányi (bis 30.06.1978) | 13.03.1951 | ||||
Klaus Kacmierczak (bis 30.06.1978) | 18.05.1949 | ||||
Hugo Lütkebohmert (bis 30.06.1978) | 02.06.1949 | ||||
Peter Cordes (bis 30.06.1977) | 16.07.1948 | ||||
Herbert Pureber (bis 30.06.1977) | 19.09.1948 | ||||
Gerd Steffen (bis 30.06.1977) | 08.10.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Günter Etterich (bis 30.06.1979) | 16.08.1951 | ||||
Lutz Gerresheim (bis 30.06.1979) | 19.09.1958 | ||||
Herbert Bals (bis 30.06.1979) | 14.03.1949 | ||||
Hartmut Sinnigen (bis 30.06.1979) | 15.08.1952 | ||||
Klaus-Peter Kerkemeier (bis 30.06.1977) | 15.11.1951 | ||||
Reinhold Deus (bis 30.06.1977) | 17.05.1950 | ||||
Heinz Ptaczynski (bis 30.06.1977) | 26.08.1953 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Brücken (bis 30.06.1978) | 24.09.1947 | ||||
Norbert Elgert (bis 30.06.1978) | 13.01.1957 | ||||
Hans-Joachim Abel (bis 25.10.1977) | 25.06.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.08.1976 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |