Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hennes Weisweiler (bis 15.04.1980) | 05.12.1919 | ||||
Torwart | |||||
Toni Schumacher (bis 30.06.1987) | 06.03.1954 | ||||
Gerry Ehrmann (bis 30.06.1984) | 18.02.1959 | ||||
Wolfgang Mattern (bis 30.06.1981) | 17.07.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Gerd Strack (bis 30.06.1985) | 01.09.1955 | ||||
Bernd Cullmann (bis 30.06.1984) | 01.11.1949 | ||||
Holger Willmer (bis 30.06.1984) | 25.09.1958 | ||||
Harald Konopka (bis 30.11.1983) | 18.11.1952 | ||||
Roland Gerber (bis 30.06.1981) | 20.05.1953 | ||||
Herbert Hein (bis 10.10.1978) | 27.03.1954 | ||||
Wolfgang Weber (bis 30.06.1978) | 26.06.1944 | ||||
Rainer Nicot (bis 30.06.1978) | 06.06.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Herbert Zimmermann (bis 30.06.1984) | 01.07.1954 | ||||
Herbert Neumann (bis 30.06.1980) | 14.11.1953 | ||||
Heinz Flohe (bis 30.06.1979) | 28.01.1948 | ||||
Heinz Simmet (bis 30.06.1978) | 22.11.1944 | ||||
Dieter Prestin (bis 30.06.1978) | 23.08.1956 | ||||
Karl Heinz Pape (bis 30.06.1978) | 29.08.1958 | ||||
Norbert Schmitz (bis 30.06.1978) | 27.12.1958 | ||||
Jürgen Glowacz (bis 31.10.1977) | 30.09.1952 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Müller (bis 30.06.1981) | 01.04.1954 | ||||
Roger van Gool (bis 31.03.1980) | 01.06.1950 | ||||
Yasuhiko Okudera (bis 30.06.1979) | 12.03.1952 | ||||
Klaus Kösling (bis 30.06.1979) | 17.03.1958 | ||||
Hannes Löhr (bis 30.06.1978) | 05.07.1942 | ||||
Preben Elkjær Larsen (bis 31.01.1978) | 11.09.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.1977 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.11.1977 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.12.1977 00:00 Uhr |
9 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.01.1978 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.04.1978 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |