Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Kern (ab 20.05.1978) (bis 20.12.1978) | 23.02.1946 | ||||
Horst Buhtz (bis 19.05.1978) | 21.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Gerhard Hummel (bis 30.06.1979) | 22.08.1953 | ||||
Manfred Müller (bis 08.04.1979) | 28.07.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Weyerich (bis 30.06.1985) | 13.08.1957 | ||||
Norbert Eder (bis 30.06.1984) | 07.11.1955 | ||||
Peter Stocker (bis 30.06.1983) | 30.06.1953 | ||||
Bertram Beierlorzer (bis 30.06.1981) | 31.05.1957 | ||||
Jürgen Täuber (bis 31.12.1980) | 12.04.1955 | ||||
Hans Pausch (bis 31.10.1979) | 09.09.1957 | ||||
Günter Dämpfling (bis 31.08.1979) | 11.01.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Lieberwirth (bis 31.12.1988) | 13.01.1954 | ||||
Reinhold Schöll (bis 30.06.1982) | 23.10.1955 | ||||
Slobodan Petrovic (bis 30.06.1979) | 02.10.1948 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Täuber (bis 21.08.1980) | 17.01.1958 | ||||
Hans Walitza (bis 30.06.1979) | 26.11.1945 | ||||
Peter Sommer (bis 30.06.1979) | 06.12.1957 | ||||
Miodrag Živaljević (bis 30.06.1979) | 09.09.1951 | ||||
Alfred Steinkirchner (bis 31.10.1978) | 23.10.1956 | ||||
Siegfried Susser (bis 31.10.1978) | 12.07.1953 | ||||
Werner Dorok (bis 30.06.1978) | 19.08.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |