Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Haag (ab 11.05.1978) (bis 30.06.1978) | 06.08.1944 | ||||
Gerhard Prokop (bis 10.05.1978) | 18.05.1939 | ||||
Torwart | |||||
Johannes Kau (bis 30.06.1991) | 10.04.1957 | ||||
Ulrich Gelhard (bis 30.06.1978) | 26.05.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Jo Montanes (bis 30.06.1985) | 15.08.1953 | ||||
Werner Malischke (bis 30.06.1983) | 07.12.1961 | ||||
Josef Bläser (bis 30.06.1979) | 11.12.1952 | ||||
Willi Reuter (bis 30.06.1979) | 23.07.1953 | ||||
Peter Stollwerk (bis 30.06.1978) | 05.08.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Manfred Jansen (bis 30.06.1984) | 06.11.1956 | ||||
Helmut Schütt (bis 30.06.1984) | 14.09.1950 | ||||
Helmut Balke (ab 01.08.1977) (bis 30.06.1983) | 22.11.1949 | ||||
Michael Schleiden (bis 30.06.1981) | 14.10.1954 | ||||
Stefan Rausch (bis 30.06.1980) | 05.10.1959 | ||||
Wolfgang Glock (bis 30.06.1979) | 26.05.1946 | ||||
Karl-Heinz Haymann (bis 31.12.1978) | 05.05.1952 | ||||
Heiko Mertes (bis 02.12.1978) | 14.07.1947 | ||||
Franz-Josef Breuer (bis 30.06.1978) | 09.09.1948 | ||||
Werner Brodermanns (bis 30.06.1978) | 22.10.1957 | ||||
Heinz Otten (bis 30.06.1978) | 13.09.1953 | ||||
Holger Zippel (bis 30.06.1978) | 04.12.1953 | ||||
Antoine Fagot (bis 30.11.1977) | 24.07.1956 | ||||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Rolf Kucharski (bis 30.06.1980) | 19.04.1948 | ||||
Christian van Dyk (bis 30.06.1979) | 29.07.1950 | ||||
Klaus-Dieter Bone (bis 30.06.1978) | 09.08.1954 | ||||
Hans Schefczyk (bis 30.06.1978) | 26.10.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |