Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willibert Kremer (bis 22.11.1981) | 15.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Fred-Werner Bockholt (bis 30.06.1981) | 24.06.1943 | ||||
Hubert Makel (bis 30.06.1981) | 12.09.1945 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Hörster (bis 30.06.1991) | 27.11.1956 | ||||
Jürgen Gelsdorf (bis 30.06.1986) | 19.01.1953 | ||||
Walter Posner (bis 30.06.1984) | 22.02.1953 | ||||
Andreas Fehse (bis 30.06.1983) | 01.11.1958 | ||||
Peter Klimke (bis 30.06.1982) | 01.09.1952 | ||||
Hans-Jürgen Scheinert (bis 30.06.1981) | 05.10.1954 | ||||
Manfred Eickerling (bis 30.06.1978) | 13.09.1951 | ||||
Willi Rehbach (bis 30.06.1978) | 25.12.1945 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Hermann (bis 30.06.1984) | 22.03.1952 | ||||
Klaus Bruckmann (bis 30.06.1982) | 09.10.1953 | ||||
Harry Gniech (bis 30.06.1981) | 14.10.1951 | ||||
Norbert Ziegler (bis 20.11.1980) | 14.08.1953 | ||||
Bernd Elfering (bis 30.09.1978) | 09.10.1956 | ||||
Theodor Rieländer (bis 30.06.1978) | 24.07.1950 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Herzog (bis 30.06.1983) | 15.07.1946 | ||||
Matthias Brücken (bis 30.06.1980) | 23.07.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.1977 00:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |