Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gyula Lóránt (ab 02.12.1977) (bis 10.12.1978) | 06.02.1923 | ||||
Dettmar Cramer (bis 01.12.1977) | 04.04.1925 | ||||
Co-Trainer | |||||
Pál Csernai (ab 02.12.1977) (bis 11.12.1978) | 21.10.1932 | ||||
Torwart | |||||
Walter Junghans (bis 31.10.1982) | 26.10.1958 | ||||
Sepp Maier (bis 30.06.1980) | 28.02.1944 | ||||
Anton Schrobenhauser (bis 30.06.1979) | 09.08.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1991) | 26.09.1957 | ||||
Udo Horsmann (bis 30.06.1983) | 30.03.1952 | ||||
Kurt Niedermayer (bis 30.06.1982) | 25.11.1955 | ||||
Georg Schwarzenbeck (bis 30.06.1981) | 03.04.1948 | ||||
Peter Gruber (bis 30.06.1980) | 07.09.1952 | ||||
Wolfgang Rausch (bis 30.06.1979) | 30.04.1947 | ||||
Jupp Kapellmann (bis 30.06.1979) | 19.12.1949 | ||||
Josef Weiß (bis 30.06.1978) | 13.03.1952 | ||||
Vesely Schenk (bis 30.06.1978) | 24.08.1955 | ||||
Erhan Önal (bis 30.06.1978) | 03.09.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bernd Dürnberger (bis 30.06.1985) | 17.09.1953 | ||||
Branko Oblak (bis 30.06.1980) | 27.05.1947 | ||||
Karl-Heinz Wohland (bis 30.06.1979) | 24.05.1953 | ||||
Uli Hoeneß (bis 31.10.1978) | 05.01.1952 | ||||
Franz Roth (bis 30.06.1978) | 27.04.1946 | ||||
Alfred Arbinger (bis 30.06.1978) | 06.06.1957 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Rummenigge (bis 30.06.1984) | 25.09.1955 | ||||
Norbert Janzon (bis 30.06.1981) | 21.12.1950 | ||||
Wilhelm Reisinger (bis 30.06.1980) | 30.06.1958 | ||||
Gerd Müller (bis 30.06.1979) | 03.11.1945 | ||||
Fritz Kloo (bis 30.06.1979) | 05.09.1957 | ||||
Rainer Künkel (bis 30.06.1978) | 09.04.1950 | ||||
Eduard Kirschner (bis 30.06.1978) | 09.11.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 10.08.1977 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 19.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.1977 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |