Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Kleim (ab 28.03.1978) (bis 30.06.1979) | 27.10.1936 | ||||
Hans-Dieter Roos (bis 27.03.1978) | 22.05.1937 | ||||
Torwart | |||||
Werner Vollack (bis 31.12.1979) | 24.03.1955 | ||||
Michael Hümmer (bis 30.06.1979) | 07.08.1946 | ||||
Karl-Heinz Schröder (bis 30.06.1978) | 11.04.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Reiner Brinsa (bis 30.06.1988) | 01.08.1952 | ||||
Michael Veit (bis 30.06.1982) | 12.08.1953 | ||||
Erwin Zimmer (bis 30.06.1982) | 17.10.1952 | ||||
Gerd Fink (bis 30.06.1981) | 08.12.1955 | ||||
Heinz Histing (bis 30.10.1979) | 14.09.1950 | ||||
Svend-Jørgen Andresen (bis 30.06.1978) | 20.05.1950 | ||||
Franz Falter (bis 30.06.1978) | 25.04.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Erwin Hermandung (bis 30.06.1981) | 25.08.1944 | ||||
Georg Müllner (bis 30.06.1980) | 24.10.1953 | ||||
Wolfgang Riemann (bis 30.06.1979) | 18.11.1949 | ||||
Rolf Bauerkämper (bis 30.06.1978) | 24.02.1947 | ||||
Franz Michelberger (bis 30.06.1978) | 28.08.1955 | ||||
Wolfgang Tullius (bis 30.06.1978) | 18.09.1951 | ||||
Sturm | |||||
Helmut Bergfelder (bis 30.06.1981) | 21.11.1946 | ||||
Lothar Leiendecker (bis 30.06.1981) | 22.09.1953 | ||||
Wolfgang Schlief (bis 30.06.1980) | 13.04.1949 | ||||
Bernd von Au (bis 30.06.1978) | 08.10.1953 | ||||
Wolfgang Müller (bis 30.06.1978) | 11.07.1952 | ||||
Elmar Frank (bis 30.06.1978) | 29.09.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 19.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |