Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Klimaschefski (bis 30.06.1980) | 11.12.1938 | ||||
Torwart | |||||
Gunnar Fellmann (bis 30.06.1982) | 08.04.1959 | ||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1980) | 03.10.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Jesper Petersen (bis 30.06.1986) | 02.04.1951 | ||||
Walter Gruler (bis 30.06.1980) | 24.08.1951 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 30.06.1979) | 11.12.1955 | ||||
Volker Faul (ab 01.01.1978) (bis 30.06.1979) | 30.10.1952 | ||||
Albert Müller (bis 30.06.1979) | 06.05.1947 | ||||
Peter Czernotzky (bis 30.06.1978) | 18.02.1947 | ||||
Gerhard Figlus (bis 30.06.1978) | 20.06.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Giovanni Nicastro (bis 30.06.1981) | 07.01.1953 | ||||
Ernst Hodel (bis 30.06.1980) | 15.03.1950 | ||||
Herbert Ney (bis 30.06.1980) | 07.09.1955 | ||||
Gerd Schwickert (bis 30.06.1979) | 14.08.1949 | ||||
Harald Diener (bis 30.06.1979) | 18.02.1948 | ||||
Jürgen Krawczyk (bis 03.09.1978) | 01.01.1953 | ||||
Manfred Glomb (bis 30.06.1978) | 13.01.1958 | ||||
Heinz Koch (bis 30.06.1978) | 16.02.1944 | ||||
Gerhard Pankotsch (bis 24.11.1977) | 31.01.1949 | ||||
Dieter Bartel (bis 19.11.1977) | 15.10.1951 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Lenz (bis 30.06.1986) | 21.11.1947 | ||||
Karlheinz Subklewe (ab 01.10.1977) (bis 30.06.1981) | 06.12.1950 | ||||
Bernd Detterer (bis 30.06.1980) | 24.12.1948 | ||||
Gerd Warken (bis 30.06.1980) | 05.03.1951 | ||||
Harry Erhart (bis 30.06.1979) | 03.07.1953 | ||||
Horst Hierl (bis 30.06.1978) | 16.03.1957 | ||||
Helmut Scheuer (bis 30.06.1978) | 05.01.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.1977 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.1977 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.11.1977 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.11.1977 00:00 Uhr |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |