Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietrich Weise (bis 30.06.1978) | 21.11.1934 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans-Dieter Tippenhauer (bis 30.06.1978) | 16.10.1943 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Daniel (bis 30.06.1981) | 09.07.1951 | ||||
Wilfried Woyke (bis 30.06.1979) | 12.05.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Egon Köhnen (bis 30.06.1981) | 24.11.1947 | ||||
Heiner Baltes (bis 30.06.1981) | 19.08.1949 | ||||
Gerd Zimmermann (bis 30.06.1980) | 26.09.1949 | ||||
Reinhold Fanz (bis 30.06.1979) | 16.01.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Josef Weikl (bis 30.06.1988) | 15.01.1954 | ||||
Gerd Zewe (bis 30.06.1987) | 13.06.1950 | ||||
Rudi Bommer (bis 30.06.1985) | 19.08.1957 | ||||
Dieter Brei (bis 30.06.1981) | 30.09.1950 | ||||
Hubert Schmitz (bis 30.06.1981) | 15.04.1955 | ||||
Herbert Zimmer (bis 30.06.1979) | 12.02.1953 | ||||
Ralf Dusend (bis 30.06.1978) | 28.09.1959 | ||||
Josef Hickersberger (bis 30.06.1978) | 27.04.1948 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Seel (bis 30.06.1982) | 21.06.1948 | ||||
Thomas Allofs (bis 30.06.1982) | 17.11.1959 | ||||
Klaus Allofs (bis 30.06.1981) | 05.12.1956 | ||||
Flemming Lund (bis 30.06.1979) | 06.10.1952 | ||||
Detlev Szymanek (bis 30.09.1978) | 16.04.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.1977 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.11.1977 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.12.1977 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Montag, 26.12.1977 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.01.1978 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.04.1978 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |