Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kuno Klötzer (bis 27.10.1979) | 19.04.1922 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Eder (bis 27.10.1979) | 14.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Werner (bis 30.06.1984) | 02.02.1951 | ||||
Norbert Nigbur (bis 30.06.1979) | 08.05.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Holger Brück (bis 30.06.1981) | 30.09.1947 | ||||
Jürgen Diefenbach (bis 30.06.1981) | 27.03.1956 | ||||
Uwe Kliemann (bis 30.06.1980) | 30.06.1949 | ||||
Michael Sziedat (bis 30.06.1980) | 22.08.1952 | ||||
Hans-Joachim Förster (bis 30.06.1980) | 01.08.1955 | ||||
Hans Weiner (bis 30.06.1979) | 29.11.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Sidka (bis 30.06.1980) | 26.05.1954 | ||||
Dieter Nüssing (bis 30.06.1980) | 15.08.1949 | ||||
Ole Rasmussen (bis 30.06.1980) | 19.03.1952 | ||||
Erich Beer (bis 30.06.1979) | 09.12.1946 | ||||
Bernd Gersdorff (bis 31.03.1979) | 18.11.1946 | ||||
Heinz Gründel (bis 30.06.1978) | 13.02.1957 | ||||
Jørgen Kristensen (bis 30.06.1978) | 12.12.1946 | ||||
Sturm | |||||
Dietmar Krämer (bis 30.06.1980) | 11.09.1955 | ||||
Karl-Heinz Granitza (bis 31.12.1978) | 01.11.1951 | ||||
Gerhard Grau (bis 30.06.1978) | 27.10.1947 | ||||
Erwin Albert (bis 30.06.1978) | 27.03.1954 | ||||
Wolfgang Zink (bis 30.06.1978) | 13.02.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 14.10.1977 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.11.1977 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.11.1977 00:00 Uhr |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.12.1977 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |